Créée en 2018 par Patrice Foubet, qui compte cinq années d’expérience dans la remorque, la société Ardennes remorque vient d’installer à Beaurains son site d’Arras, le 2e après celui des Ardennes, à Chevières, également son siège social depuis le 1er janvier.
Philippe Mayeur, qui avait racheté début 2016 les Transports J.A Lombart à Anvin, vient de procéder à une croissance externe en rachetant la SA des Transports Leroy à Sallaumines. Nous avons rencontré ce dirigeant, 53 ans, ancien directeur général d’Eurotranspharma, transporteur européen leader à 100% des produits de santé.
Arras Pays d’Artois tourisme a souhaité perpétuer une tradition séculaire arrageoise en lançant une bière éphémère - "Arras 1394, bière originelle" - lors d’un événement tenu en présence de Nicolas Desfachelle, président d'Arras Pays d'Artois tourisme, et de Frédéric Leturque, président de la communauté urbaine d'Arras.
Candidate pour la 2ème édition du label initié par Amaury Sport Organisation (ASO), Arras est désormais reconnue comme «Ville à vélo» avec deux vélos sur quatre possibles.
«Terres en fête» du 10 au 12 juin à Tilloy-lès-Mofflaines près d’Arras. 06/06/2022 09:00:01. gn. La Gazette : On parle de 70 000 visiteurs attendus. Quelles sont vos prévisions ? Jean-Bernard Bayard : "Terres en Fête" est un rendez-vous populaire qui s’adresse aux professionnels et au gra…
20/05/2022 02:00:01. gn. Créée en 2000, Cash piscines est une entreprise spécialisée dans la vente en libre-service de matériels et accessoires de piscine et spa gonflable. Elle compte actuellement 130 magasins dans le monde pour plus de 1 000 collaborateurs. Après avoir ouvert 11 magasins en 2021,…
Établissements Coquidé & Cie à Arras. 11/05/2022 09:00:01. gn. La Gazette : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? L’entreprise, qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 142 M€, emploie près de 480 salariés qui travaillent dans le respect de nos valeurs de professionnalisme,…
05/05/2022 09:00:02. gn. Arrivé à la Ville d’Arras en 2017 comme directeur de la stratégie numérique, Pierre Ferrari, 40 ans, a œuvré au développement et à la modernisation d’une ville en pleine transition, notamment en matière numérique. Reconnu pour sa capacité à travailler en transversalité…
26/04/2022 10:00:01. gn. Titulaire du CAPES et de l’agrégation d’anglais, diplômé de l’ENA en 1996, Eddie Bouttera est nommé en juin 1998 chargé de mission auprès du préfet des Yvelines, puis, en août 1998, directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime. En 2000, il est nommé sous-préfet d’…
Communauté de communes du Ternois. 26/04/2022 09:00:01. gn. Marc Bridoux, président de la collectivité, et Bérangère Duhamel, responsable du développement économique, ont présenté récemment l’appel à candidatures pour ce dispositif*. Un processus bien encadré Pour remplir les conditions permettant…